Hanes ariannol THE ELHAM VALLEY LINE TRUST

Rhif yr elusen: 295563
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1186 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.05k £31.52k £23.98k £33.81k £63.23k
Cyfanswm gwariant £19.31k £14.31k £28.17k £33.77k £45.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A