Hanes ariannol WALTHAM FOREST CHINESE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 295620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £61.73k £73.52k £57.55k £67.58k £75.16k
Cyfanswm gwariant £60.85k £40.17k £61.13k £56.64k £63.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A