SHREE KUTCH SATSANG SWAMINARAYAN TEMPLE (EAST LONDON)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(1) To promote the Hindu Faith in accordance with the principles and faiths of Lord Swaminarayan and to advance the religious education of the public in such principles as laid down in Shikshapatri and Vachhanamrat and as per the General Direction of the Shree Narnarayan Dev Temple Bhuj (Kutch). (2) To relieve the aged the poor the sick and the disabled
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
250 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
- Newham
- Redbridge
- India
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 1986: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAMJI KANJI PATEL | Cadeirydd |
|
|
|||||
DINESH KANJI HIRANI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VISHRAM SHAMJI SIYANI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARVIND KALYAN VEKARIA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DHANJI VELJI BHUDIA | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £254.57k | £237.14k | £271.58k | £392.53k | £339.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £256.21k | £80.66k | £121.70k | £179.59k | £159.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Chwefror 2023 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Chwefror 2023 | 27 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Mawrth 2022 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Mawrth 2022 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | 176 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | 176 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 DECEMBER 1986 AND AMENDED 27 OCTOBER 2002 AND 2 OCTOBER 2005 AS AMENDED ON 03 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE THE HINDU FAITH IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES AND FAITHS OF LORD SWAMINARAYAN AND TO ADVANCE THE RELIGIOUS EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUCH PRINCIPLES AS LAID DOWN IN SHIKSHAPATRI AND VACHHANAMRAT AND AS PER THE GENERAL DIRECTION OF THE NARNARAYAN DEV TEMPLE BHUJ. (2) TO RELIEVE THE AGED THE POOR THE SICK AND THE DISABLED.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SKS Swaminarayan Temple East London
Swaminarayan House
22-24 Shaftesbury Road
LONDON
E7 8PD
- Ffôn:
- 02085940345
- E-bost:
- dhanjibhudia@live.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window