Ymddiriedolwyr THE NEONATAL NURSES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 295696

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Gallagher | Cadeirydd | 10 March 2025 |
|
|||||
Lucie Lewis | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|||||
Gemma Carter | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|||||
Tendai Nzirawa Oppong FRCN | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Shahid Javed | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|||||
Elisa Shelly-Ann Lakhan-Hector | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Kelly Harvey | Ymddiriedolwr | 05 March 2021 |
|
|||||
Colm Paul Darby | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Karen Mainwaring | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
Dr Julia Petty | Ymddiriedolwr | 10 September 2016 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.