Hanes ariannol MAGDALEN COLLEGE SCHOOL OXFORD LIMITED
Rhif yr elusen: 295785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.54m | £17.46m | £20.74m | £20.31m | £21.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.09m | £16.34m | £16.96m | £18.13m | £20.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £97.86k | £79.89k | £6.00k | £1.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £681.56k | £788.60k | £689.92k | £2.13m | £1.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £2.50m | £250.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.25m | £16.99m | £17.93m | £19.48m | £20.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £447.52k | £383.13k | £407.72k | £1.71m | £1.12m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £56.25k | £60.38k | £28.86k | £142.15k | £284.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £14.89k | £23.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.00k | £250 | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.76m | £15.96m | £16.22m | £17.68m | £19.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £336.18k | £353.04k | £739.05k | £454.13k | £611.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.47k | £31.35k | £21.02k | £52.04k | £32.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £28.34k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.