Hanes ariannol YOUTH FOR UNDERSTANDING LIMITED

Rhif yr elusen: 295792
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2004 30/09/2005 30/09/2006 30/09/2007 30/09/2008
Cyfanswm Incwm Gros £21.00k £64.52k £27.65k £232 £24.48k
Cyfanswm gwariant £10.81k £28.46k £32.05k £16.17k £8.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A