ymddiriedolwyr CHARITY OF WILLIAM WESTLEY
Rhif yr elusen: 295794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Olivia Mary Kana Coles | Cadeirydd | 10 August 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR JOHN STANLEY HILL GASTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Hannah Catherine Gavin | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Chloe Felicia Landucci | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Dr Lionel Ginsberg | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.