Hanes ariannol ST ALBANS MUSICAL THEATRE COMPANY

Rhif yr elusen: 295795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £55.76k £11.95k £37.31k £134.15k £78.92k
Cyfanswm gwariant £54.48k £6.98k £36.17k £116.06k £57.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A