Ymddiriedolwyr ST ALBANS MUSICAL THEATRE COMPANY

Rhif yr elusen: 295795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOYCE SMITH Cadeirydd 04 February 2015
ST ALBANS MUSICAL THEATRE COMPANY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Cameron Wilson Ymddiriedolwr 30 January 2024
ST ALBANS MUSICAL THEATRE COMPANY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Grace Amelia Helena Carson Ymddiriedolwr 30 January 2024
ST ALBANS MUSICAL THEATRE COMPANY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Nicola Martinus-Smith Ymddiriedolwr 30 January 2024
Dim ar gofnod
Lisa Fitzgerald Ymddiriedolwr 30 January 2024
Dim ar gofnod
Catherine Brooks Ymddiriedolwr 07 February 2023
Dim ar gofnod
Sarah Dunning Ymddiriedolwr 04 February 2021
ST ALBANS MUSICAL THEATRE COMPANY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Aditi Sawjani Ymddiriedolwr 02 May 2017
ST ALBANS MUSICAL THEATRE COMPANY
Cofrestrwyd yn ddiweddar