HALSTOCK COMMUNITY HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising and social events to serve the community of Halstock and the surrounding villages. This includes the provision Sport including badminton and short mat bowls, Artsreach presentations and meetings and events of several organisations and charities. Art classes, coffee mornings with crafts. Parties Flower Show.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dorset
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 24 Chwefror 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER DAVID BRINCK | Cadeirydd |
|
|
|||||
Amanda Holloway | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
Valerie Diane Turk | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Diane Howell | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Dawn Stevens | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Philip Stevens | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Anthony Hill | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|
||||
David Clary | Ymddiriedolwr | 14 July 2015 |
|
|
||||
Richard Buckland | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
RODNEY EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LISA POVEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CYNNIE BUCKLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.66k | £2.98k | £7.43k | £8.64k | £9.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.69k | £4.28k | £4.68k | £6.90k | £4.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Chwefror 2024 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 NOVEMBER 1986, AMENDED 8 JULY 198 AND 7 FEBRUARY 1994
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF HALSTOCK IN THE COUNTY OF DORSET WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL,RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS,LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATIONS, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
HALSTOCK VILLAGE AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Halstock Community Hall
Halstock
YEOVIL
Somerset
BA22 9SH
- Ffôn:
- 01935891822
- E-bost:
- pahaska@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window