Hanes ariannol LIMEHOUSE PROJECT LTD
Rhif yr elusen: 295857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £866.16k | £907.16k | £918.24k | £822.05k | £934.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £861.46k | £858.34k | £792.22k | £847.75k | £930.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £168.24k | £53.97k | £202.73k | £287.56k | £295.56k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £210.10k | £375.13k | £298.91k | £287.56k | £65.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £162.69k | £203.46k | £238.42k | £194.94k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £98.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £703.23k | £703.37k | £679.72k | £627.08k | £834.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £240 | £336 | £99 | £30 | £1.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £858.06k | £858.24k | £792.08k | £847.75k | £930.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.40k | £107 | £143 | £0 | £791 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.02k | £0 | £39.53k | £37.63k | £51.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.