Hanes ariannol FOLKESTONE AND DISTRICT LOCAL HISTORY SOCIETY

Rhif yr elusen: 295994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.80k £786 £5.05k £6.40k £3.34k
Cyfanswm gwariant £7.53k £584 £4.77k £8.13k £2.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A