Hanes ariannol CENTRE 70
Rhif yr elusen: 296020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £664.77k | £716.00k | £729.48k | £617.70k | £633.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £553.84k | £651.24k | £622.65k | £672.74k | £766.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £134.79k | £230.94k | £220.65k | £195.65k | £188.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £141.04k | £84.50k | N/A | N/A | £118.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £50.87k | £61.77k | £115.96k | £64.71k | £47.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £613.54k | £653.51k | £613.28k | £617.66k | £584.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £364 | £721 | £234 | £37 | £745 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £553.84k | £651.24k | £622.65k | £672.74k | £672.74k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.75k | £20.35k | £19.60k | £17.35k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £93.49k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.