ymddiriedolwyr CENTRE 70
Rhif yr elusen: 296020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gargie Ahmad | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Laura Maria Cassidy | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Katherine Sophie Massey | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||
Elvis Langley | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Kate White | Ymddiriedolwr | 02 June 2015 |
|
|
||||
GAI TETLOW | Ymddiriedolwr | 21 August 2012 |
|
|
||||
MARTIN PETER BEARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.