Hanes ariannol BARONS COURT PROJECT

Rhif yr elusen: 296034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £311.56k £442.91k £447.94k £438.40k £546.05k
Cyfanswm gwariant £277.50k £413.00k £430.97k £431.31k £475.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £76.71k £76.71k £76.00k £151.71k £152.25k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £192.76k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £22.19k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £329.49k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £1.62k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £419.20k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £56.07k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £3.55k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0