Hanes ariannol THE PIOUS SOCIETY OF THE DAUGHTERS OF ST PAUL
Rhif yr elusen: 296042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £1.01m | £968.45k | £766.98k | £6.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.37m | £1.34m | £1.06m | £1.11m | £1.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £98.01k | £22.42k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £56.50k | £79.69k | £94.19k | £82.66k | £80.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £963.43k | £907.06k | £390.01k | £509.40k | £679.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.18k | £5.26k | £1.68k | £19 | £3.30k | |
|
Incwm - Arall | £2.63k | £20.61k | £482.57k | £174.91k | £6.13m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.37m | £1.32m | £972.35k | £1.04m | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £22.58k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.05k | £13.34k | £14.41k | £14.49k | £14.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £3.47k | £0 | £91.22k | £71.48k | £259.59k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.