ymddiriedolwyr WORLD ASSOCIATION FOR CHRISTIAN COMMUNICATION
Rhif yr elusen: 296073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinne Barnes | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Juha Rajamaki | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Netani Rika | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Matomklawe Kpalla | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Rania Rashad William | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Alba Sabate Gauxachs | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Luis David Morales Alba | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Rev Vincent Rajkumar Rajendran | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Gregg Brekke | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Philip Lee | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
||||
DR JAMES McDONNELL FCIPR | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
||||
EMBERT CHARLES | Ymddiriedolwr | 08 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.