KURT HAHN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The KH Trust seeks to foster Anglo-German understanding in memory of Kurt Hahn. The Trust awards scholarships for German nationals to study at the University of Cambridge at postgraduate level, for Cambridge graduates who are non-German nationals to study or undertake research in Germany, and for non-German nationals of any level to attend language courses in Germany over the University vacations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Gaergrawnt
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 13 Chwefror 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Jane Rose | Cadeirydd | 01 August 2019 |
|
|
||||
Dr BERNHARD FULDA | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|||||
Dr CHARLOTTE WOODFORD | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Dr AXEL GELFERT | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.04k | £14.22k | £13.03k | £15.73k | £17.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.15k | £0 | £5.41k | £20.40k | £30.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 18 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 18 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 15 Mawrth 2022 | 288 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 6TH JANUARY 1987
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE SHCOLARSHIPS GRANTS LOANS PRIZES AWARDS AND OTHER FORMS OF FINANCIAL ASSISTANCE TO ENABLE PERSONS TO BENEFIT FROM FURTHER EDUCATION IN CAMBRIDGE UNIVERSITY AND IN THE UNIVERSITIES OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMAY
Maes buddion
1. UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 2. FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
University Of Cambridge
International Student Office
Student Services Centre
New Museums Site
CAMBRIDGE
CB2 3PT
- Ffôn:
- 01223761806
- E-bost:
- kurthahntrust@admin.cam.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window