FRIENDS OF CHIPPING HILL SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We fundraise for Chipping Hill School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Essex
Llywodraethu
- 09 Mawrth 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katharine Buttress | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.78k | £7.40k | £650 | £9.58k | £2.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.46k | £15.30k | £436 | £5.88k | £4.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2023 | 15 Tachwedd 2024 | 137 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2022 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2021 | 12 Hydref 2022 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2020 | 12 Hydref 2021 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2019 | 15 Medi 2020 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED SEPTEMBER 1982 AS AMENDED 7TH OCTOBER 1986
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOL.
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FRIENDS OF CHIPPING HILL SCHOOL
Owers Road
WITHAM
ESSEX
CM8 1FR
- Ffôn:
- 01376512201
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window