WOMEN AND HEALTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Women and Health is a charity working in the London Borough of Camden. It provides low cost complementary and alternative medicine treatments and counselling services for women living or working in the borough. (Counselling for women living or seeing a GP in the borough). W&H provides well being classes, advisory GP and outreachs services to isolated and housebound women.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £156,096 o 1 gontract(au) llywodraeth a £23,203 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Camden
Llywodraethu
- 12 Mawrth 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivethika Nocher | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Dominique Logan | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Sneha Paleja | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Judith Susanne Millecker | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Laura Dix | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
||||
Lesia Haliv | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
||||
MARGARET ELIZABETH ANN RAWSON | Ymddiriedolwr | 20 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £299.84k | £320.51k | £286.77k | £295.34k | £274.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £350.88k | £291.96k | £301.58k | £320.13k | £320.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £152.44k | £152.44k | £163.44k | £166.10k | £156.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.85k | £10.81k | N/A | N/A | £23.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19TH FEBRUARY 1987
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE GOOD PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF WOMEN RESIDENT IN SOMERS TOWN AND CAMDEN TOWN IN THE LONDON BOROUGH OF CAMDEN AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF SUCH WOMEN ABOUT ALL MATTERS CONCERNING THEIR HEALTH.
Maes buddion
SOMERS TOWN AND CAMDEN TOWN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WOMEN & HEALTH
4 CAROL STREET
LONDON
NW1 0HU
- Ffôn:
- 02074822786
- E-bost:
- fariba@women-and-health.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window