Hanes ariannol SPECIAL OBJECTIVES FOR THE LOCAL DISABLED (S O L D )
Rhif yr elusen: 296281
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.69k | £144.10k | £142.84k | £142.50k | £139.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.31k | £145.24k | £140.29k | £143.10k | £141.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £124.51k | £132.02k | £136.04k | £120.69k | £125.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.48k | N/A | £15.79k | £1.35k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.