THE MOUNT CARMEL HOSTEL FOR RECOVERING ALCOHOLICS TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose of the Trust is to accept donations on behalf of Mount Carmel Hostel for Recovering Alcoholics Ltd and to use such funds for the benefit of the community by providing housing and any such associated amenities to recovering alcoholics in necessitous circumstances upon terms appropriate to their means.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lambeth
- Merton
- Wandsworth
Llywodraethu
- 31 Mawrth 1987: Cofrestrwyd
- THE MOUNT CARMEL HOTEL FOR RECOVERING ALCOHOLICS TRUST FUND (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM HUGHES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Victoria Izzard | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Jim Maguire | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
||||
JEREMY HOWE | Ymddiriedolwr | 16 August 2011 |
|
|
||||
ANNABEL HAAK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY KENT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £437 | £44 | £6 | £31 | £16 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32k | £1.32k | £1.32k | £1.31k | £1.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20TH FEBRUARY 1987
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF CARE AND REHABILITATION OF RECOVERING ALCOHOLICS IN NEED OF CARE AND ATTENTION AFTER THEIR DISCHARGE FROM ANY OF THE RECOGNISED ALCOHOLIC UNITS AND IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE TO ACQUIRE BUILD OR LEASE ANY PREMISES FOR THE PURPOSE OF A RESIDENCE FOR HOUSING AND SHELTERING BENEFICIARIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Aldrington Road
London
SW16 1TH
- Ffôn:
- 02087697674
- E-bost:
- info@mountcarmel.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window