ARP CHARITABLE SERVICES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Foundation66 exists to reduce the harm caused by problem alcohol & drug use. We support people to achieve positive change and freedom from the harmful effects of alcohol and drugs by providing services including treatment, support and housing for people at risk of, or experiencing harm from alcohol or drugs. We also provide advice to carers/families of people experiencing alcohol related harm.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Cyfanswm incwm:
£1,940,000
Roddion a chymynroddion | £2.00k | |
Weithgareddau elusennol | £1.94m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,603,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £2.60m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,940,000 o gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £2.60m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 25 Mawrth 1987: Cofrestrwyd
- 08 Ebrill 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- FOUNDATION66 (Enw gwaith)
- ALCOHOL RECOVERY PROJECT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.61m | £6.04m | £5.94m | £4.25m | £1.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.63m | £7.14m | £5.81m | £4.82m | £2.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.25m | £3.99m | £1.94m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £2.00k | £2.65k | £2.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.05m | £6.04m | £5.22m | £4.24m | £1.94m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.27k | £2.00k | £1.00k | £1.00k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £561.87k | £0 | £715.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.54m | £7.13m | £5.78m | £4.85m | £2.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £90.32k | £18.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £25.00k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £696.56k | £530.00k | £510.00k | £5.89m | £6.04m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.94m | £1.64m | £766.00k | £536.00k | £388.00k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | -£1.68m | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.01m | £1.64m | £610.00k | £867.00k | £3.20m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 29 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 29 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 27 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 27 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 29 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 29 Hydref 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12 MAR 1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 DEC 1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 NOV 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 SEP 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 MAR 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 JAN 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF NEED OF THOSE AT RISK OF ALCOHOL OR DRUG DEPENDENCY, IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING: 4.1 TO PROVIDE FOR THE TREATMENT, CARE, REHABILITATION, TRAINING AND EDUCATION OF PEOPLE EXPERIENCING ALCOHOL OR DRUG PROBLEMS; 4.2 TO PROVIDE, CONSTRUCT, IMPROVE OR MANAGE OR FACILITATE OR ENCOURAGE THE CONSTRUCTION OR IMPROVEMENT OF SOCIAL HOUSING, OTHER HOUSING ACCOMMODATION; 4.3 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT THE HARM ASSOCIATED WITH ALCOHOL AND DRUG DEPENDENCY INCLUDING TRAINING FOR PROFESSIONALS AND VOLUNTEERS
Maes buddion
NATIONAL
Elusennau cysylltiedig
- 25 Mawrth 1987 : Cofrestrwyd
- 08 Ebrill 2018 : Tynnwyd
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window