LEWISHAM ENVIRONMENT TRUST LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objective of the Trust is to conserve and enhance the borough's built and natural environment, including its flora and fauna, for the benefit of the people of Lewisham and the nation at large.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lewisham
Llywodraethu
- 06 Mai 1987: Cofrestrwyd
- 08 Awst 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- LEWISHAM ENVIRONMENT TRUST (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.74k | £211 | £50 | £1 | £170 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.46k | £325 | £395 | £433 | £77 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2011 | 26 Tachwedd 2012 | 119 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2011 | 30 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2010 | 16 Awst 2011 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2009 | 13 Ebrill 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2009 | 07 Ebrill 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8TH OCTOBER 1987
Gwrthrychau elusennol
TO CONSERVE AND ENHANCE FOR TH BENEFIT OF THE PEOPLE OF LONDON BOROUGH OF LEWISHAM AND THE NATION AT LARGE, THE BUILT AND NATURAL ENVIRONMENT INCLUDING ITS FLORA AND FAUNA IN THE SAID BOROUGH.
Maes buddion
LEWISHAM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window