ymddiriedolwyr CHARITY OF SIDNEY ARTHUR HARRIS FOR CHURCHYARD
Rhif yr elusen: 296482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Julian Storch | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|||||
Diane Parkins | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|||||
Shirley Ann Allott | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|||||
Gareth David Morris | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|||||
Gillian Margaret Cruse | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|||||
Elizabeth Wilks | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|||||
Mardi Wilkins | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|||||
Lynda Jane Marston-Weston | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|||||
Jill Steward | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|||||
Mrs C Wells | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|||||
REV S A Morton | Ymddiriedolwr | 14 October 2013 |
|
|||||
Mrs S Smith | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|||||
MRS J.A. HUNT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAUL MARSTON-WESTON MBA | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GIDEON EDWARD LACEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.