Hanes ariannol THE BRITISH CHIROPODY AND PODIATRY ASSOCIATION BENEVOLENT FUND ( BCPA BF)

Rhif yr elusen: 296490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.00k £1.55k £5.56k £4.31k £3.18k
Cyfanswm gwariant £2.96k £1.12k £1.78k £2.63k £1.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A