Hanes ariannol PURITON PLAYING FIELD COMMITTEE
Rhif yr elusen: 296549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (77 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.94k | £27.94k | £40.82k | £33.35k | £35.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.05k | £36.60k | £22.31k | £23.09k | £49.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.73k | £18.56k | £2.89k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.