Hanes ariannol BRITISH NATURALISTS' ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 296551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.99k £7.49k £7.17k £8.85k £11.35k
Cyfanswm gwariant £10.37k £9.06k £9.37k £11.65k £10.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A