Hanes ariannol THE ECCLESIASTICAL LAW SOCIETY
Rhif yr elusen: 296553
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.49k | £46.20k | £56.28k | £37.48k | £85.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.98k | £35.50k | £73.81k | £34.60k | £79.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.