Hanes ariannol THE SWALE SPECIAL NEEDS NURSERY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 296556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £467 £3.69k £205 £0
Cyfanswm gwariant £0 £89 £318 £470 £397
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A