Hanes ariannol THE GREGGS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 296590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.89m £3.31m £4.52m £5.71m £6.43m
Cyfanswm gwariant £3.63m £4.02m £4.12m £5.21m £6.07m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £680.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £680.00k £333.00k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £3.30m £2.61m £3.54m £4.61m £5.05m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £268.68k £402.85k £424.71k £531.55k £601.13k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £319.63k £302.16k £556.19k £566.42k £781.68k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.16m £4.01m £4.10m £5.20m £6.06m
Gwariant - Ar godi arian £7.11k £14.58k £22.09k £12.40k £8.27k
Gwariant - Llywodraethu £0 £400.93k £19.44k £24.25k £94.23k
Gwariant - Sefydliad grantiau £3.14m £1.92m £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £463.25k £0 £0 £0 £0