THE DYMPNA CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pastoral & Spiritual Counselling, for clergy and Church people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Swydd Northampton
- Wigan
Llywodraethu
- 26 Awst 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 234926 MISSIONARIES OF SAINT FRANCIS DE SALES
- 13 Mai 1987: Cofrestrwyd
- 26 Awst 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.70k | £35.06k | £23.15k | £9.00k | £1.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.83k | £29.77k | £18.80k | £11.21k | £12.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 18 Mehefin 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 18 Mehefin 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13TH APRIL 1987
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROVIDE FOR THE MENTAL AND SPIRITUAL WELFARE OF PERSONS ENGAGED IN PROMOTING AND ADVANCING RELIGION AND THE FAMILIES OF SUCH PERSONS AND SPIRITUAL STUDIES OF THE PHSYCHOLOGICAL AND SPIRITUAL GROWTH AND MENTAL HEALTH OF SUCH PERSONS AND THEIR FAMILIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window