ST GEORGES SCHOOL BOURTON PARENTS AND TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FUND RAISING FOR THE SCHOOL
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dorset
Llywodraethu
- 24 Ebrill 1987: Cofrestrwyd
- ST GEORGE'S SCHOOL BOURTON PTFA (Enw gwaith)
- BOURTON SCHOOL PARENTS AND FRIENDS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- BOURTON SCHOOL PARENTS TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- ST GEORGES SCHOOL BOURTON PARENTS AND TEACERS AND FRIENDS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIA JENNIFER CAINES | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.22k | £3.62k | £4.36k | £6.39k | £10.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.59k | £6.19k | £3.09k | £9.58k | £5.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Medi 2024 | 116 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 18 Tachwedd 2020 | 171 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15TH OCTOBER 1985
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS BY PROVIDING EXTRA EQUIPMETN ETC AND TO FOSTER MORE EXTENDED RELATIONSHIPS BETWEEN STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL AND TO ENGAGE IN ACTIVITIES WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND STAFF.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BOURTON (VC) PRIMARY SCHOOL
CHURCH TRACK
BOURTON
GILLINGHAM
DORSET
SP8 5BN
- Ffôn:
- 01747840409
- E-bost:
- office@bourton.dorset.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window