INTERNATIONAL MASONRY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
With members throughout the world, the Society is a focus for all aspects of masonry. It produces the journal, Masonry International, 3 times a year, containing original technical papers, reviews and research, with other publications issued from time to time and organises meetings including a quadrennial International Masonry Conference
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Ebrill 1987: Cofrestrwyd
- BRITISH MASONRY SOCIETY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL JOHN WILLIAM LEONARD | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
||||
Professor STEPHEN WILLIAM Garrity | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|
||||
Dr PAUL PIERRE ROGATZKI | Ymddiriedolwr | 05 October 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR JOHN JAMES ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr NEIL EDWARD BENINGFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ANTON NEVILLE FRIED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr GEOFFREY JOHN EDGELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARRY ALBERT HASELTINE MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ADRIAN JUDE BELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr CLIFFORD ALAN FUDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN FERGUSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN CECIL HAYNES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.15k | £18.38k | £18.93k | £15.98k | £16.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.29k | £16.85k | £15.91k | £8.09k | £13.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES 16TH JUNE 1986 CONSTITUTION 4TH JUNE 1987 AS AMENDED 24TH JULY 1989 AND 26 JUNE 1998, AS AMENDED 19 NOVEMBER 2001
Gwrthrychau elusennol
3.1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROMOTION AND PROVISION OF DISCUSSION AND ELUCIDATION OF THE SCIENCE AND PRACTICE OF MASONRY INCLUDING THE SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ITS CONSTITUENT MATERIALS, THE AESTHETIC, ENGINEERING, CONSTRUCTIONAL DESIGN AND THE BUILDING AND SUPERVISION OF STRUCTURES AND FORMS AND THE BEHAVIOUR OF THE MATERIALS IN USE, FOR THE PURPOSE OF IMPROVING UNDERSTANDING OF THE PERFORMANCE OF THE MATERIAL TO THE BENEFIT OF MANUFACTURERS, PRACTITIONERS AND THE GENERAL PUBLIC IN PROVIDING A MORE LASTING, AESTHETICALLY PLEASING, HEALTHY AND SOCIALLY DESIRABLE LIVING ENVIRONMENT. 3.2) FOR THOSE PURPOSES TO PROVIDE MEANS FOR BRINGING INTO CONTACT AND ASSOCIATION THOSE ENGAGED IN MASONRY SCIENCE, DESIGN AND INDUSTRY AND LIKEWISE TO RECEIVE, EDIT, PRINT AND PUBLISH PAPERS AND OTHER LITERARY UNDERTAKINGS AND TO FORM OR MAINTAIN A LIBRARY OF MASONRY AND ALLIED LITERATURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26 WIDECOMBE ROAD
STOKE-ON-TRENT
ST1 6SL
- Ffôn:
- 01782279051
- E-bost:
- philip.e.wood@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window