Hanes ariannol FRIENDS OF THE REDFERN CENTRE

Rhif yr elusen: 296814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.29k £13.02k £15.34k £24.71k £18.18k
Cyfanswm gwariant £17.53k £16.45k £10.40k £12.29k £4.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £786 £755