HOME START BANBURY AND CHIPPING NORTON
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 19 Mehefin 2008: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1114860 HOME-START BANBURY & CHIPPING NORTON
- 11 Mehefin 1987: Cofrestrwyd
- 19 Mehefin 2008: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- BANBURY HOME START (Enw blaenorol)
- HOME START BANBURY (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.50k | £94.93k | £92.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.96k | £80.36k | £94.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 18 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 19 Hydref 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 19 Hydref 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 29 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 29 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 15 Tachwedd 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 15 Tachwedd 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8TH DECEMBER 1986 AND AMENDED BY RESOLUTION 21 SEPTEMBER 1992, AS AMENDED 10 JUNE 1997 AND 9 OCTOBER 2002
Gwrthrychau elusennol
(A) TO SAFEGUARD, PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN, (B) TO RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND NEED AMONGST CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN, (D) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILD CARE WITHIN THE AREA OF BANBURY , NORTH AND NORTH-WEST OXFORDSHIRE.
Maes buddion
BANBURY AND ITS ENVIRONS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window