Hanes ariannol CHARNDON COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 296856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.77k £2.51k £2.94k £10.53k £10.30k
Cyfanswm gwariant £4.34k £5.08k £6.09k £6.50k £7.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £188 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A