ymddiriedolwyr AGE UK LEWISHAM AND SOUTHWARK
Rhif yr elusen: 296862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romy Van Es | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||||
David Jonathan Murray | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||||
John Hodgett | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||||
Shelina Thawer | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||||
Philippe Albert Granger | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|||||||
Katherine King | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||||
Maria Kogkou | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||||
Dr Nicky Ryan | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||||
Ray Boyce | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.