KINGDOWN SCHOOL PTA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Kingdown School PTA works to raise funds to purchase the 'extras' which cannot be afforded within the educational budget, but which enhance school life for pupils and teachers alike. They also aim to foster good relations between the school and the wider community, and act as a 'sounding board' for the head teacher.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Wiltshire
Llywodraethu
- 02 Mehefin 1987: Cofrestrwyd
- 27 Mehefin 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- KINGDOWN SCHOOL ASSOCIATION (PTA) (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.91k | £12.93k | £12.14k | £12.40k | £5.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.61k | £12.58k | £16.66k | £15.32k | £6.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2011 | 25 Mehefin 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2010 | 03 Tachwedd 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2009 | 08 Mehefin 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2008 | 15 Mehefin 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2008 | 24 Mehefin 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18TH NOVEMBER 1986
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT KINGDOWN SCHOOL, WARMINSTER, BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY).
Maes buddion
CATCHEMENT AREA OF SCHOOL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window