Ymddiriedolwyr GLOUCESTERSHIRE FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 296959

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amelia Katharyn Bennett | Cadeirydd | 29 September 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Jack | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
John Richard Loosley | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Judith Victoria Thorpe | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Elaine Patricia Schollar | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
DAVID POOLE | Ymddiriedolwr | 09 November 2011 |
|
|
||||
DAVID ANTHONY HOWELLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.