Hanes ariannol THE TED ELLIS TRUST

Rhif yr elusen: 296966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £49.97k £130.02k £275.61k £118.62k £102.58k
Cyfanswm gwariant £92.84k £118.67k £87.96k £81.86k £81.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £72.99k £1.86k £12.04k £8.23k