GUILDFORD AREA UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (U3A)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Guildford Area U3a organises in excess of 100 groups for persons retired or semi-retired. For an annual donation members are able to attend groups in Art,Crafts,Discussion,Drama,Games,Health Fitness & Leisure,History Languages, Literature, Music, Research and the Sciences.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 11 Mehefin 1987: Cofrestrwyd
- U3A GUILDFORD AREA (Enw blaenorol)
- UNIVERSITY OF THE THIRD AGE GUILDFORD (U3A) (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard Cohen | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Margaret Sharp | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Philip Harris | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Alexander Kundert | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Margaret Mary Clements | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
Sandra Layton | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
SUSAN MARY FRANCES WATSON | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Moira MacQuaide | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Justin Jackson MA,MBCS | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Roger Philo | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Jacqueline Anne Ring | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
JANE ELIZABETH ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.53k | £49.77k | £98.55k | £84.03k | £102.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.03k | £17.33k | £90.74k | £83.95k | £105.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 14 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 14 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 03 Gorffennaf 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 03 Gorffennaf 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22ND APRIL 1987 AS AMENDED 20TH DECEMBER 1995, 28TH OCTOBER 1997 AND 25TH NOVEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE U3A ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE NO LONGER IN FULL TIME GAINFUL EMPLOYMENT IN GUILDFORD AND ITS SURROUNDING LOCALITY. THE PROVISION OF FACILITIES FOR LEISURE TIME AND RECREATIONAL ACTIVITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE ABOVE PERSONS IN THE INTERESTS OF THEIR SOCIAL WELFARE.
Maes buddion
GUILDFORD AND ITS SURROUNDING LOCCALITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Guildford Area u3a
PO Box 1631
Guildford
- Ffôn:
- 01483 323631
- E-bost:
- secretary@guildfordu3a.org.uk
- Gwefan:
-
guildfordu3a.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window