Ymddiriedolwyr THE THREE OAKS TRUST
Rhif yr elusen: 297079

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH ANNE KANE | Cadeirydd | 11 June 1987 |
|
|
||||
Edina Carmi | Ymddiriedolwr | 19 January 2024 |
|
|
||||
Susan Irene Ellery | Ymddiriedolwr | 13 April 2018 |
|
|
||||
Eugenia Lydia Denise Chandy | Ymddiriedolwr | 28 February 2014 |
|
|
||||
PAULINE ELIZABETH HOBBS | Ymddiriedolwr | 03 April 2009 |
|
|
||||
GILES DUNCAN WILKINSON | Ymddiriedolwr | 03 April 2009 |
|
|
||||
Dr Paul Kane | Ymddiriedolwr | 11 June 1987 |
|
|
||||
PAMELA ANNE WILKINSON | Ymddiriedolwr | 11 June 1987 |
|
|
||||
The Three Oaks Family Trust Company Limited | Ymddiriedolwr | 11 June 1987 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.