ST WERBURGHS CITY FARM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide educational and recreational services including:- - a working livestock farm, gardens, playground, open daily 360 days a year with free entry - animal husbandry training - horticultural training for adults with learning difficulties - environmental youth work - community events - volunteer opportunities - community building hire - cafe
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£628,312
Roddion a chymynroddion | £49.70k | |
Weithgareddau elusennol | £423.03k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £153.50k | |
Buddsoddiadau | £2.08k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£672,096
Codi arian | £25.24k | |
Weithgareddau elusennol | £646.86k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £49,611 o 2 gontract(au) llywodraeth a £33,388 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £25.24k | |
Gwariant elusennol | £646.86k |
Pobl

14 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 29 Mehefin 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Lois Barker | Cadeirydd | 26 September 2022 |
|
|
||||
Emma Morton | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Clara Daisy Greenwood | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Tola Fisher | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Tesni Clare | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Jess Bunyan | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
FIONA JANE MCDONALD | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
Lisa Pascoe | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
JONATHAN RICHARD BROCKWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £602.96k | £616.13k | £519.21k | £577.31k | £628.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £699.79k | £608.82k | £665.43k | £654.96k | £672.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £71.11k | £45.54k | £44.34k | £69.78k | £49.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £62.85k | £132.37k | £68.64k | £38.74k | £33.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.92k | £13.52k | £21.59k | £94.30k | £49.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £133.51k | £19.17k | £48.27k | £59.88k | £153.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £451.29k | £583.01k | £447.28k | £421.75k | £423.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.23k | £436 | £2.08k | £1.38k | £2.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £656.38k | £602.50k | £661.25k | £644.48k | £646.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £43.42k | £6.32k | £4.18k | £10.48k | £25.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £12.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £404.42k | £376.99k | £352.37k | £328.52k | £306.34k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £63.90k | £61.16k | £57.12k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £333.45k | £368.83k | £230.05k | £254.26k | £238.76k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £57.55k | £58.18k | £41.00k | £64.95k | £71.06k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/03/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15/10/2013
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE: 1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE INHABITANTS OF ST WERBURGHS AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF (HEREINAFTER CALLED THE “AREA OF BENEFIT”) AND, IN PARTICULARLY YOUNG MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE, IN AGRICULTURE, HORTICULTURE, HOME CRAFTS, COUNTRY LIFE, AND RELATED SUBJECTS AND IN THE PRINCIPLES OF SELF-DISCIPLINE AND GOOD CITIZENSHIP, THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITIES THAT THEY DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES AND GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THEIR CONDITIONS IN LIFE ARE IMPROVED. 2) TO PROMOTE AMONG THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT, HUMANITY AND MORALITY BY EDUCATING THEM IN CARE AND CONSIDERATION FOR ALL ANIMALS AND FOR THESE PURPOSES TO CARE FOR AN EXHIBIT ANIMALS IN COMMON AGRICULTURAL AND DOMESTIC USE SO THAT THE PUBLIC AND PARTICULARLY THE YOUNGER MEMBERS THEREOF, WILL LEARN A GREATER AWARENESS OF AN APPRECIATION FOR SUCH ANIMALS. 3) TO RELIEVE PHYSICALLY OR MENTALLY HANDICAPPED OR DISABLED OR DEPRIVED INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT BY PROVIDING AS A REMEDIAL RECREATIONAL OR THERAPEUTIC ACTIVITY FACILITIES FOR TRAINING AND THERAPY IN HORTICULTURE OR RELATED SUBJECTS, SUBJECT WHERE APPROPRIATE TO THE CONSENT OF THE MEDICAL ADVISERS OF SUCH PERSONS. 4) TO PROVIDE EDUCATION AND TRAINING FOR YOUNG PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE IN NEED OF SUCH EDUCATION AND TRAINING, SO AS TO PREPARE THEM FOR ANY TRADE, OCCUPATION OR SERVICE AND THEREBY ADVANCE THEM IN LIFE AND ENABLE THEM TO EARN THEIR OWN LIVELIHOOD. 5) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES AND/OR VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. WERBURGHS CITY FARM
WATERCRESS ROAD
BRISTOL
BS2 9YJ
- Ffôn:
- 01179428241
- E-bost:
- office@swcityfarm.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window