THE WALLINGFORD CLUB
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Wallingford Club meets weekly for two hours at the local community centre. The clients are adults, over 18, with learning disabilities, who live in and around Wallingford. Conversation, games, puzzles and light refreshments are on offer for the first hour followed by a disco. Themed evenings - Valentine's Day, St. George's Day, bingo, skittles, Halloween etc take place once a month.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 19 Ebrill 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 271843 WALLINGFORD COMMUNITY ASSOCIATION
- 15 Medi 1987: Cofrestrwyd
- 19 Ebrill 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.12k | £2.41k | £1.81k | £2.87k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.85k | £1.87k | £1.76k | £40 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 01 Mai 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25TH JUNE 1987 AS AMENDED 15 JANUARY 1990, AS FURTHER AMENDED 10 JUNE 1996
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE MENTAL HANDICAP BY THE PROVISION OF SOCIAL AND RECREATIONAL ACTIVITIES FOR PEOPLE WITH A MENTAL HANDICAP AGED 14 YEARS AND OVER.
Maes buddion
WALLINGFORD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window