ymddiriedolwyr ASLACTON AND GREAT MOULTON CORONATION HALL
Rhif yr elusen: 297170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Ann Bailey | Cadeirydd | 05 August 2021 |
|
|
||||
Tracey Scarsbrook | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Jennifer Anne Land | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Andrew Robert Gibson | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Dianne Linda Gibson | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Bridget Lorna Pestell | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Keith John Bailey | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.