Hanes ariannol HOME-START THANET
Rhif yr elusen: 297175
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 30/09/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.96k | £142.20k | £146.81k | £171.04k | £221.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.91k | £142.84k | £152.32k | £163.12k | £214.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.