Ymddiriedolwyr HEATHROW TRAVEL-CARE
Rhif yr elusen: 297189

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Christine Hegarty | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
RHIANNON JANE DOWDALL | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
Jeannette Mary Truelove | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Paul David Stonehouse | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Simon Eastburn | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
ROSS ERLAM | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|
||||
STEVE PORCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.