Hanes ariannol THE MOORE STEPHENS CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 297194
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 29/01/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.25k | £251 | £49.75k | £242 | £119 | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.00k | £20.45k | £40.20k | £51.79k | £47.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.