ymddiriedolwyr HERITAGE EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 297311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Hedges Jackson | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Christopher Bromley Green | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Robin Jocelyn Clutterbuck | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Alison Lightbown | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Dr TRACY BORMAN | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Peter Burke | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
DR Michael Maddison | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|
||||
Sharon Goddard | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|||||
DR David Souden | Ymddiriedolwr | 28 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.